Der FSV Duisburg wird mit einem neuen Trainer in die zweite Saisonhälfte der Landesliga gehen. Bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg 2024 stand Vereinschef Erol Ayar zum letzten Mal an der Seitenlinie - oder Bande -, denn ab sofort hat Alessandro Vergaro das Sagen an der Warbruckstraße. Er weiß um die Schwere der Aufgabe.
Beim SV Duissern war Vergaro zwischen 2018 und 2022 im Amt und führte den Verein aus der Kreisliga B in die Kreisliga A. Im Anschluss war er kurz bei Rhenania Hamborn im Amt und wechselte im Anschluss zum Duisburger SV in die Bezirksliga. Er führte den DSV zum Klassenerhalt und entschied sich dann gegen eine Vertragsverlängerung. Ein anschließendes Engagement beim Mülheimer SV als Co-Trainer war nur von kurzer Dauer. „Ich war zum ersten Mal Assistent und habe gemerkt, dass das nichts für mich ist", erklärte er der WAZ.
Beim FSV Duisburg coacht der 45-Jährige erstmals in der Landesliga. Der FSV Duisburg stieg im Sommer aus der Oberliga ab und steht in der Winterpause mit dem Rücken zur Wand. Nach dem schnellen Rücktritt von Julien Schneider, mit dem der FSV in die Saison gestartet war, übernahm Klubchef Ayar, aber auch er konnte nach dem Umbruch nicht verhindern, dass die Duisburger auf den vorletzten Rang abstürzten. Vergaro soll den Zehn-Punkte-Rückstand aufholen und den Klassenerhalt schaffen. „Es ist natürlich eine Mammutaufgabe, das zu schaffen, aber ich bin guter Dinge“, meint er in der WAZ. „Wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir es schaffen können, hätte ich den Job nicht übernommen."
Dem neuen Coach soll unter anderem Eugene Ofosu-Ayeh helfen. Der 27-jährige Stürmer kommt aus der Oberliga von Hamborn 07 und verstärkt die Offensive. Zuvor spielte er schon für diverse Oberliga-Klubs.
Seit 9. Januar 2024: Alessandro Vergaro
2.9.2023 - 9. Januar 2024: Erol Ayar
1.7.2023 - 1.9.2023: Julien Schneider
1.1.2023 - 30.6.2023: Guido Naumann
24.10.2022 - 31.12.2022: Engin Kum
1.7.2022 - 13.10.2022: Luciano Velardi
14.3.2022 - 10.5.2022: Dirk Pusch
23.2.2022 - 6.3.2022: Ingo Christ
4.10.2021 - 20.2.2022: Bartosz Maslon
1.7.2021 - 29.9.2021: Muhammet Isiktas
12.10.2020 - 30.6.2021: Dietmar Schacht
23.8.2020 - 12.10.2020: Markus Kowalczyk
1.7.2020 - 22.8.2020: Daniel Sekic
29.4.2019 - 11.5.2020: Markus Kowalczyk